помощник Президента РФ, журналист, бывший посол РФ в Словацкой Республике Родился 4 декабря 1953 в Москве, русский польского происхождения. В 1976 окончил международно-правовой факультет Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД СССР по специальности "юрист-международник", в 1979 - аспирантуру Института международного рабочего движения АН СССР. Кандидат исторических наук. С 1979 по 1981 - младший научный сотрудник Академии общественных наук при ЦК КПСС. С 1981 по 1989 работал в журнале "Проблемы мира и социализма" (г. Прага, Чехословакия) старшим референтом, редактором-консультантом, заместителем ответственного секретаря. С 1989 по 1990 работал старшим референтом Международного отдела ЦК КПСС. С 1990 по 1991 - заместитель главного редактора международного журнала "Мегаполис". С 1991 по 1992 - главный редактор журнала "V.I.P", заместитель генерального директора Международного фонда социально-политических исследований (Горбачев-фонд). С апреля 1992 по 1993 - директор Департамента информации и печати МИД РФ. С 1993 по ноябрь 1996 - чрезвычайный и полномочный посол РФ в Словацкой Республике. 13 августа 1996 назначен пресс-секретарем Президента РФ Б. Н. Ельцина. 28 марта 1997 был назначен заместителем руководителя Администрации Президента РФ - пресс-секретарем Президента РФ. С 4 по 9 апреля 1997 - и. о. помощника Президента РФ по международным вопросам. С 12 февраля 1998 был членом совета директоров ОАО "Общественное российское телевидение" (ОРТ). 12 сентября 1998 указом Президента был освобожден от обязанностей заместителя руководителя Администрации Президента РФ - пресс-секретаря Президента РФ. С 23 ноября 1998 - заместитель председателя правительства г. Москвы по общественно-политическим связям на международном и межрегиональном уровнях. 25 июня 1999 был избран председателем совета директоров ОАО "ТВ Центр". С июля 1999 - заместитель руководителя предвыборного штаба ОПОО "Отечество" по информационно-пропагандистской работе. 10 января 2000 был освобожден от должности заместителя председателя правительства Москвы. 20 января 2000 был назначен помощником и. о. Президента РФ по координации информационно-аналитической работы федеральных органов исполнительной власти, принимающих участие в антитеррористической операции на Северном Кавказе, а также взаимодействию со средствами массовой информации. В июне 2000 был назначен помощником Президента РФ Владимира Путина. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса. Награжден орденом Белого Креста (высшая государственная награда Словацкой Республики). Увлечения, хобби - коллекционирование марок с портретами политических деятелей, теннис, горные лыжи. В юности увлекался волейболом. Владеет английским, португальским, французским, чешским и словацким языками. Женат. Жена, Татьяна Ястржембская, - по образованию филолог, работает генеральным директором Центра современной медицины "Медикор". Имеет двоих сыновей.